截止到2019年四月。潍坊市历任副市长有刘建国、王树华、马清民、田民利、吴磊、李平。
1.刘建国,男,汉族,1964年5月出生,山东博兴人,1988年12月加入中国共产党,大学学历,高级管理人员工商管理硕士。现任潍坊市委常委、副市长、市政府党组副书记,市委秘书长、全面深化改革委员会办公室主任。
2.王树华,男,汉族,1962年6月出生,山东诸城人,1985年9月加入中国共产党,中央党校研究生学历,高级管理人员工商管理硕士、工程硕士。现任潍坊市副市长、市政府党组副书记。
3.李平,女,汉族,1964年1月出生,山东潍坊人,1983年7月参加工作,大学学历。现任潍坊市副市长。
4.吴磊,男,汉族,1966年12月出生,山东枣庄人,1985年11月参加工作,1991年9月加入中国共产党,省委党校研究生学历,高级管理人员工商管理硕士。现任潍坊市副市长、党组成员,市公安局局长、党委书记、督察长。
5.马清民,男,汉族,1964年4月出生,山东青州人,1980年7月参加工作,1984年8月加入中国共产党,省委党校研究生学历,工程硕士。现任潍坊市副市长、党组成员。
6.田民利,男,汉族,1967年2月出生,潍坊奎文人,1987年7月参加工作,1994年11月加入中国共产党,在职大学学历,工程硕士。现任潍坊市副市长、党组成员。
扩展资料
副市长工作分工
刘建国
负责市政府常务工作,负责发展改革和大项目建设、人力资源和社会保障、生态环境、应急管理、政府职能转变、统计、大数据、投资合作促进、政务公开等方面的工作。
分管市发改委、市人社局、市生态环境局、市应急局、市审批服务局、市统计局、市大数据局、市投资促进局。联系市人大、市政协。
王树华
协助市长负责审计工作,负责科技、工业和信息化、商务、机关事务管理、开发区、会展、海关、打击走私、电业、潍柴产业园等方面的工作。
协助分管市审计局,分管市科技局、市工信局、市商务局、市机关事务服务中心、市会展办。
联系市总工会、团市委、市妇联、市科协、市工商联、市贸促会、市新闻办、潍坊海关、潍坊供电公司。
田民利
负责财政、税务、自然资源和规划、住房城乡建设、城市管理、交通运输、国有资产管理、人防、金融监管、住房公积金管理、口岸、海事等方面的工作。
分管市财政局、市自然资源和规划局、市住建局、市城管局、市交通局、市国资委、市人防办、市地方金融监管局、市住房公积金管理中心、市文化艺术中心。
联系市税务局、人民银行潍坊市中心支行、潍坊银保监分局、潍坊海事局、市邮政管理局。
参考资料: